Annonce N°1098
NOJO : BXB130430011727
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : Dissolution de la société
Numéro d'identification : RCS Meaux 420 308 108
Dénomination : COLLECTIF DE RECYCLAGEForme juridique : Groupement d'intérêt économique
Administration : Administrateur partant : KODAK-PATHE représenté par --- Représentant permanent : Madame GRONDEL née PHILBERT Pascale Né(e) le 18/01/1966 à FREIBURG Nationalité : Française Demeurant : 1 Parc de Diane 78350 Jouy-en-Josas, Administrateur partant : CONCORD CAMERA FRANCE représenté par --- Représentant permanent : Mr CANGELOSI Marc Né(e) le 14/01/1967 à 13 MARSEILLE Nationalité : Française Demeurant : 11 place de la Croix 60950 Ver-sur-Launette, Administrateur partant : FUJIFILM FRANCE représenté par --- Représentant permanent : Mr LETZELTER Jean-Pierre Né(e) le 20/01/1951 à 75 PARIS 15 Nationalité : Française Demeurant : 17 chemin de l'Abreuvoir 78860 Saint-Nom-la-Bretèche, Administrateur partant : FERRANIA FRANCE SAS représenté par --- Représentant permanent : Mr DOUVILLE Stéphane Né(e) le 18/02/1967 à 95 ENGHIEN LES BAINS Nationalité : Française Demeurant : 12 rue Nicole Guillet 92700 Colombes, Administrateur partant : KONICA FRANCE représenté par --- Représentant permanent : Mr HOLLANDE Roch Né(e) le 21/10/1968 à 75 PARIS 16 Nationalité : Française Demeurant : 35 rue Brochant 75017 Paris, modification du Liquidateur amiable Pregniard, François Roger, Contrôleur de gestion du GIE partant : Varret, Marine, Membre du G.
I.
E.
partant : KODAK-PATHE représenté par --- Représentant permanent : Madame GRONDEL née PHILBERT Pascale Né(e) le 18/01/1966 à FREIBURG Nationalité : Française Demeurant : 1 Parc de Diane 78350 Jouy-en-Josas, Membre du G.
I.
E.
partant : CONCORD CAMERA FRANCE représenté par --- Représentant permanent : Mr CANGELOSI Marc Né(e) le 14/01/1967 à 13 MARSEILLE Nationalité : Française Demeurant : 11 place de la Croix 60950 Ver-sur-Launette, Membre du G.
I.
E.
partant : FUJIFILM FRANCE représenté par --- Représentant permanent : Mr LETZELTER Jean-Pierre Né(e) le 20/01/1951 à 75 PARIS 15 Nationalité : Française Demeurant : 17 chemin de l'Abreuvoir 78860 Saint-Nom-la-Bretèche, Membre du G.
I.
E.
partant : FERRANIA FRANCE SAS représenté par --- Représentant permanent : Mr DOUVILLE Stéphane Né(e) le 18/02/1967 à 95 ENGHIEN LES BAINS Nationalité : Française Demeurant : 12 rue Nicole Guillet 92700 Colombes
Montant du capital : 0 EUR